KRS 0000131048
REGON59218253100000
Nazwa"STAF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSTAF
Data rejestracji 20 wrz 2002 (22 lata temu) 20 wrz 2002
Data usunięcia 23 paź 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LEGIONÓW, 25 A, TOMASZÓW MAZOWIECKI, 97- 200, TOMASZÓW MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5133Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #5551Z STOŁÓWKI #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #1581B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH #1585Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK I PODOBNYCH PRODUKTÓW MĄCZNYCH #1589Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #927 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁADARIUSZ ALEKSANDER KOWAL
Wspólnik
2002-09-20
2007-10-23
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 ZŁOTYCH
WANDA JANINA MOTYL
Wspólnik
2002-09-20
2007-10-23
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 ZŁOTYCH
BOGDAN RYSZARD STAŃCZYK
Wspólnik
2002-09-20
2007-10-23
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 ZŁOTYCH
PAWEŁ ADAM ŚWIERCZYŃSKI
Wspólnik
2004-04-28
2007-10-23
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.500 ZŁOTYCH
MARIAN JUREK
Powiernik
2005-02-10
2007-10-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
DARIUSZ ALEKSANDER KOWAL
PREZES
2002-09-20
2004-04-28
DARIUSZ ALEKSANDER KOWAL
Z-CA PREZESA
2004-04-28
2007-10-23
WANDA JANINA MOTYL
Z-CA PREZESA
2002-09-20
2004-04-28
WANDA JANINA MOTYL
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-28
2007-10-23
BOGDAN RYSZARD STAŃCZYK
Z-CA PREZESA
2002-09-20
2004-04-28
BOGDAN RYSZARD STAŃCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-28
2007-10-23
PAWEŁ ADAM ŚWIERCZYŃSKI
PREZES
2004-04-28
2007-10-23
2002-09-20
2007-10-23
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-20
2007-10-23
"STAF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-20
2007-10-23
LEGIONÓW, 25 A, TOMASZÓW MAZOWIECKI, 97- 200, TOMASZÓW MAZOWIECKI, POLSKA
2002-09-20
2007-10-23
5211Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOI I WYROBÓW TYTONIOWYCH
2002-09-20
2007-10-23
5133Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
2002-09-20
2007-10-23
9262Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
2002-09-20
2007-10-23
6024A - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALISTYCZNYMI
2002-09-20
2007-10-23
6024B - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
2002-09-20
2007-10-23
5530A - RESTAURACJE
2002-09-20
2007-10-23
5530B - POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
2002-09-20
2007-10-23
5540Z - BARY
2002-09-20
2007-10-23
5551Z - STOŁÓWKI
2002-09-20
2007-10-23
5552Z - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie