KRS 0000130901
NIP8581498016
REGON81104661000000
Nazwa"SEEWALD" ROLNO - HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"SEEWALD" ROLNO - HANDLOWA
Data rejestracji 25 wrz 2002 (22 lata temu) 25 wrz 2002
Data usunięcia 17 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLNA, 5, CHOJNA, 74-500, CHOJNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8581498016
data rejestracji 01 paź 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 paź 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #012 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #109 PRODUKCJA GOTOWYCH PASZY I KARMY DLA ZWIERZĄT #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKJERZY ANDRZEJ WIEREJKO
Beneficjent
JADWIGA TERESA NOŻYŃSKA-WIEREJKO
reprezentant
JERZY ANDRZEJ WIEREJKO
Likwidator
2020-12-14
2021-09-17
JADWIGA TERESA NOŻYŃSKA WIEREJKO
Likwidator
2003-12-17
2013-02-25
JERZY ANDRZEJ WIEREJKO
Likwidator
2003-12-17
2007-06-26
JERZY ANDRZEJ WIEREJKO
Likwidator
2009-01-29
2013-02-25
JADWIGA TERESA NOŻYŃSKA WIEREJKO
Likwidator
2020-12-14
2021-09-17
JADWIGA TERESA NOŻYŃSKA WIEREJKO
Wspólnik
2002-09-25
2021-09-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ.
EWALD SELIG
Wspólnik
2002-09-25
2008-01-14
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.450 ZŁ
JERZY ANDRZEJ WIEREJKO
Wspólnik
2002-09-25
2021-09-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ.
JERZY ANDRZEJ WIEREJKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
JADWIGA TERESA NOŻYŃSKA WIEREJKO
PREZES ZARZĄDU
2002-09-25
2003-12-17
JERZY ANDRZEJ WIEREJKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-25
2003-12-17
JERZY ANDRZEJ WIEREJKO
PREZES
2013-02-25
2020-12-14
JADWIGA TERESA NOŻYŃSKA WIEREJKO
WICEPREZES
2013-02-25
2020-12-14
2002-09-25
2003-12-17
"SEEWALD" ROLNO - HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-12-17
2013-02-25
"SEEWALD" ROLNO - HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie