KRS 0000130724
NIP7822263108
REGON63442782200000
Nazwa"E24" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaE24
Data rejestracji 22 paź 2002 (22 lata temu) 22 paź 2002
Data usunięcia 13 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PÓŁWIEJSKA, 42, POZNAŃ, 61-888, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 153000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #5530A RESTAURACJE #5540Z BARY #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIASEBASTIAN KULCZYK
Prokurent
2005-11-04
2007-01-31
SAMOISTNA
MICHAŁ GRZYBKOWSKI
Prokurent
2007-01-31
2018-06-13
SAMOISTNA
Wspólnik
2002-10-22
2007-01-31
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102.000,00 ZŁ.
63983463800000
MICHAŁ GRZYBKOWSKI
Wspólnik
2007-01-31
2017-11-09
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,00 ZŁ
SEBASTIAN KULCZYK
Wspólnik
2002-10-22
2017-11-09
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102.000,00 ZŁ
Wspólnik
2017-11-09
2018-06-13
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 153.000,00 ZŁ
30104777300000
TOMASZ GRZYBKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-22
2007-01-31
ANNA STANISŁAWA ŁAGODA DOMBEK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-22
2007-01-31
GRAŻYNA KULCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-22
2007-01-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. OŚWIADCZENIA SKŁADANE SPÓŁCE ORAZ DORĘCZENIA PISM SPÓŁCE MOGĄ BYĆ DOKONYWANE WOBEC JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
SEBASTIAN KULCZYK
PREZES ZARZĄDU
2002-10-22
2005-11-04
MICHAŁ GRZYBKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-10-22
2005-11-04
MICHAŁ GRZYBKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-11-04
2007-01-31
SEBASTIAN KULCZYK
PREZES ZARZĄDU
2007-01-31
2016-08-22
MACIEJ PAWEŁ STRUSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-08-22
2018-06-13
2002-10-22
2004-03-12
DZIADOSZAŃSKA, 10, POZNAŃ, 61-248, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie