KRS 0000130687
NIP5961001730
REGON21024262800000
Nazwa"ALWOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ"
Krótka nazwaALWOPOL LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 13 wrz 2002 (22 lata temu) 13 wrz 2002
Data usunięcia 06 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABRYCZNA, 4, MIĘDZYRZECZ, 66-300, MIĘDZYRZECZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#2010A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2051 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄIGNACY WESOŁOWSKI
Wspólnik
2002-09-13
2018-11-06
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500 ZŁ
TOMASZ WESOŁOWSKI
Wspólnik
2002-09-13
2018-11-06
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6250 ZŁ
EDWARD MALINOWSKI
Powiernik
2011-10-10
2018-11-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
IGNACY WESOŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-13
2018-11-06
2002-09-13
2011-10-10
"ALWOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie