KRS 0000130667
NIP6692328902
REGON33135593600000
Nazwa"ENERGY DRINK DYSTRYBUCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENERGY DRINK DYSTRYBUCJA
Data rejestracji 12 wrz 2002 (22 lata temu) 12 wrz 2002
Data usunięcia 06 mar 2020 06 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, KOSZALIN, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 90000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#159 PRODUKCJA NAPOJÓW #5134A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #5134B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #5225 SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCHARTUR JACEK OLEJNICZAK
Wspólnik
2002-09-12
2013-09-26
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁ
ŁUKASZ WOJCIECH WÓJCIK
Wspólnik
2002-09-12
2005-08-25
25 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 12.500ZŁ
PIOTR ŁAJKOSZ
Wspólnik
2002-09-12
2008-04-11
25 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 12.500ZŁ
JAROSŁAW MACIEJ WOLSKI
Wspólnik
2002-09-12
2005-08-25
25 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 12.500ZŁ
JANUSZ STANISŁAW BOJANOWSKI
Wspólnik
2013-09-26
2020-03-06
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA DO 10.000 EURO, POWYŻEJ TEJ KWOTY DWUOSOBOWA.
PIOTR ŁAJKOSZ
PREZES ZARZĄDU
2002-09-12
2005-06-27
ARTUR JACEK OLEJNICZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-12
2005-06-27
ARTUR JACEK OLEJNICZAK
PREZES ZARZĄDU
2005-06-27
2013-09-26
JANUSZ STANISŁAW BOJANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-26
2018-07-20
2002-09-12
2008-04-11
"NAKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-12
2003-09-24
BAJKOWA, 28, KOSZALIN, 75-814, KOSZALIN, POLSKA
2003-09-24
2014-10-23
BOHATERÓW WARSZAWY, 2, KOSZALIN, 75-211, KOSZALIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie