KRS 0000130527
NIP7261000379
REGON47086826600000
Nazwa"P. W. JUVENIA C" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaP. W. JUVENIA C
Data rejestracji 23 wrz 2002 (22 lata temu) 23 wrz 2002
Data usunięcia 20 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIĘTEJ TERESY, 91, ŁASK, 91-341, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2050000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7261000379
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKRZYSZTOF DARIUSZ STADNICKI
Wspólnik
2002-09-23
2024-08-20
820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.025.000,00 ZŁOTYCH
GRAŻYNA STADNICKA
Wspólnik
2002-09-23
2003-11-17
820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.025.000,00 ZŁOTYCH
NAROTA SA SPÓŁKA PRAWA SZWAJCARSKIEGO
Wspólnik
2003-11-17
2024-08-20
820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.025.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - DWÓCH (INNYCH NIŻ PREZES) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE - CZŁONEK ZARZĄDU (INNY NIŻ PREZES) DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KRZYSZTOF DARIUSZ STADNICKI
PREZES ZARZĄDU
2002-09-23
2007-07-19
WŁODZIMIERZ KAROL GUDAJA
PREZES ZARZĄDU
2007-07-19
2008-03-10
WŁODZIMIERZ EDWARD JAKOWICKI
PREZES ZARZĄDU
2008-03-10
2024-08-20
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie