KRS 0000130351
NIP6690502879
REGON00044771200000
NazwaSPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA REMONTOWO-BUDOWLANA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRZEMIEŚLNICZA REMONTOWO-BUDOWLANA
Data rejestracji 11 wrz 2002 (22 lata temu) 11 wrz 2002
Data usunięcia 27 maj 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres POŁCZYŃSKA, 73, KOSZALIN, 75-811, KOSZALIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#5119 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4532 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCHELŻBIETA BOŻENA GAWEŁ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2005-08-05
JERZY ŻURAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-08-05
2009-05-27
KRZYSZTOF SIKORSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2009-05-27
ANTONI ANDRZEJ KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2005-08-05
ALFRED NOWAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2005-08-05
STANISŁAW BERLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2005-08-05
GRZEGORZ IGNACY PRUSINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2009-05-27
LONGIN JAN KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2005-08-05
ROMUALD ŚCIESZKO
Członek Organu Nadzoru
2005-08-05
2009-05-27
JAN WACŁAW PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-08-05
2009-05-27
JERZY RUSIN
Likwidator
2008-07-02
2009-05-27
RYSZARD MĘDRAK
Likwidator
2008-07-02
2009-05-27
ALFRED NOWAKOWSKI
Likwidator
2008-07-02
2009-05-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
JAN WACŁAW PIOTROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-09-11
2005-08-05
JERZY RUSIN
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-09-11
2005-08-05
JERZY RUSIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-05
2008-07-02
RYSZARD MĘDRAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-11
2005-08-05
RYSZARD MĘDRAK
PREZES ZARZĄDU
2005-08-05
2008-07-02
LONGIN JAN KAMIŃSKI
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
2005-08-05
2006-09-22
ALFRED NOWAKOWSKI
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
2006-09-22
2008-07-02
2002-09-11
2008-07-02
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA REMONTOWO-BUDOWLANA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie