KRS 0000130108
REGON65143979500000
Nazwa"TERMOPOL-PRZEMYŚL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTERMOPOL-PRZEMYŚL
Data rejestracji 09 wrz 2002 (22 lata temu) 09 wrz 2002
Data usunięcia 20 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BATOREGO, 26, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #3162A PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEJÓZEF JELONEK
Wspólnik
2002-09-09
2018-04-20
25 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1.000 ZŁ ŁĄCZNIE 25.000 ZŁ(DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ANTONI BIEŁOUS
Wspólnik
2002-09-09
2003-05-16
25 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1.000 ZŁ ŁĄCZNIE 25.000 ZŁ(DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
KRZYSZTOF NAWOJSKI
Wspólnik
2003-05-16
2018-04-20
25 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
JÓZEF JELONEK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-09
2003-12-09
ANTONI BIEŁOUS
Członek Organu Nadzoru
2002-09-09
2003-12-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
KRZYSZTOF KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-09-09
2006-04-03
PIOTR KOCYŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-09
2006-04-03
2002-09-09
2003-05-16
"TERMOPOL-PRZEMYŚL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEIDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie