KRS 0000130086
NIP7781402894
REGON63438285800000
Nazwa"EFECT DORADZTWO FINANSOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEFECT DORADZTWO FINANSOWE
Data rejestracji 11 wrz 2002 (22 lata temu) 11 wrz 2002
Data usunięcia 29 sie 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC ANDERSA, 3, POZNAŃ, 61-894, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7781402894
data rejestracji 12 wrz 2002
status Czynny
16109013620000000100917142
SANPL 6 Oddział w Poznaniu
pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA
64109013620000000104011063
SANPL 6 Oddział w Poznaniu
pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA
51109013620000000107242076
SANPL 6 Oddział w Poznaniu
pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #651 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAMARCIN MATEUSZ KACZMAREK
Beneficjent
PAWEŁ KASICA
Beneficjent
LIDIA PERS
Beneficjent
DOROTA KOWALEWSKA
Beneficjent
BARBARA ALEKSANDRA GUŹNICZAK
zgłaszający - prokurent
FILIP JACEK
Wspólnik
2002-09-11
2008-08-29
750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 375.000,00 ZŁ.
OLGA HELENA JACEK
Wspólnik
2003-09-30
2008-08-29
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000,00 ZŁ.
OLGA HELENA JACEK
Prokurent
2003-09-30
2005-12-22
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, B) ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
FILIP JACEK
PREZES ZARZĄDU
2002-09-11
2005-12-22
OLGA HELENA JACEK
PREZES ZARZĄDU
2005-12-22
2008-08-29
2002-09-11
2005-03-01
STARY RYNEK, 80, POZNAŃ, 61-772, POZNAŃ, POLSKA
2005-03-01
2006-04-25
PODGÓRNA, 4, POZNAŃ, 61-829, POZNAŃ, POLSKA
2006-04-25
2007-07-09
ŚNIADECKICH, 26, POZNAŃ, 60-774, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie