KRS 0000130061
REGON01110180100000
Nazwa"IMMO-INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIMMO-INVEST
Data rejestracji 11 wrz 2002 (22 lata temu) 11 wrz 2002
Data usunięcia 18 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, GDYNIA, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHANGELA PATRIZIA SPURTACZ
Wspólnik
2006-05-25
2018-01-18
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
BERND ALFONS NIERLE
Wspólnik
2006-06-30
2018-01-18
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
WALTER ZANG
Wspólnik
2006-06-30
2008-11-24
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
MICHAEL NEBAUER
Wspólnik
2006-06-30
2008-11-24
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
ROMUALD LATZKE
Wspólnik
2002-09-11
2006-02-27
100 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,-ZŁ
BERND ALFONS NIERLE
Wspólnik
2006-02-27
2006-05-25
100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
DHANYATA INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2008-11-24
2018-01-18
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
MICHAŁ MAREK SAPUŁA
Prokurent
2003-01-09
2004-03-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
WALTER FRIEDRICH ZANG
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-01
2012-10-24
1954-02-15
ROMUALD LATZKE
PREZES ZARZĄDU
2002-09-11
2010-11-19
BERND ALFONS NIERLE
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-13
2008-12-01
MICHAEL NEBAUER
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-13
2012-10-24
2002-09-11
2005-08-04
PROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-11
2005-08-04
JÓZEFPOLSKA, 24, MSZCZONÓW, 96-320, MSZCZONÓW, POLSKA
2005-08-04
2011-01-27
ŚWIĘTOJAŃSKA, 135, GDYNIA, 81-104, GDYNIA, POLSKA
2011-01-27
2013-08-22
INŻYNIERSKA, 44, GDYNIA, 81-529, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie