KRS 0000130048
REGON11067657700000
NazwaSPETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSPETRA
Data rejestracji 10 wrz 2002 (22 lata temu) 10 wrz 2002
Data usunięcia 15 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOPERNIKA, 8, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO #C GÓRNICTWO I KOPALNICTWO #D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE #F BUDOWNICTWO #G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ #J POŚREDNICTWO FINANSOWE #K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #O POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNAEWA TATYS
Wspólnik
2002-09-10
2011-05-20
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000 ZŁ
DARIUSZ JAN KASPRUK
Wspólnik
2002-09-10
2003-02-26
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
GRZEGORZ ANDRZEJEWSKI
Wspólnik
2011-05-20
2018-05-15
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000 ZŁOTYCH
DARIUSZ JAN KASPRUK
Prokurent
2002-09-10
2003-02-26
SAMOISTNA
JANUSZ MIROSŁAW TATYS
Prokurent
2002-09-10
2018-05-15
SAMOISTNA
GRZEGORZ ANDRZEJEWSKI
Kurator
2011-05-20
2013-11-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
EWA TATYS
PREZES
2002-09-10
2011-05-20
2002-09-10
2018-05-15
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-10
2018-05-15
SPETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-10
2018-05-15
KOPERNIKA, 8, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
2002-09-10
2018-05-15
A - ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO
2002-09-10
2018-05-15
C - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
2002-09-10
2018-05-15
D - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
2002-09-10
2018-05-15
F - BUDOWNICTWO
2002-09-10
2018-05-15
G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2002-09-10
2018-05-15
I - TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ
2002-09-10
2018-05-15
J - POŚREDNICTWO FINANSOWE
2002-09-10
2018-05-15
K - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2002-09-10
2018-05-15
O - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie