KRS 0000129867
NIP6711667026
REGON33135835000000
Nazwa"RZEŹNICTWO I WĘDLINIARSTWO" MIROSŁAW RYBARKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"RZEŹNICTWO I WĘDLINIARSTWO" MIROSŁAW RYBARKIEWICZ
Data rejestracji 10 wrz 2002 (22 lata temu) 10 wrz 2002
Data usunięcia 23 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WITKOWICE, 1, KOŁOBRZEG, 78-100, KOŁOBRZEG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5522 POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH #5523 USŁUGI KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA POZOSTAŁE #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5212 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5540 BARY #6023 POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻYMIROSŁAW TADEUSZ RYBARKIEWICZ
Wspólnik
2002-09-10
2018-02-23
100 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ.
MIROSŁAW TADEUSZ RYBARKIEWICZ
Likwidator
2017-09-15
2018-02-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
MIROSŁAW TADEUSZ RYBARKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-09-10
2017-09-15
ALICJA KRYSTYNA RYBARKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-04
2017-09-15
2002-09-10
2003-07-04
OŚRODEK SANATORYJNO-WYPOCZYNKOWY "MIRAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-07-04
2017-09-15
"RZEŹNICTWO I WĘDLINIARSTWO" MIROSŁAW RYBARKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-10
2003-09-08
KASZUBSKA, 18 C, KOŁOBRZEG, 78-100, KOŁOBRZEG, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie