KRS 0000129810
NIP6151818374
REGON23106397000000
NazwaITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaITS
Data rejestracji 13 wrz 2002 (22 lata temu) 13 wrz 2002
Data usunięcia 01 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SUWALSKA, 13, ŁÓDŹ, 93-181, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHJÓZEF RYSZARD PITURA
Wspólnik
2002-09-13
2007-02-16
1405 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 702.500,00 ZŁ (SIEDEMSET DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
EWA MAŁGORZATA RYZNAR
Wspólnik
2007-02-16
2014-11-27
1459 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 729.500,00 (SIEDEMSET DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
MARIUSZ RAFAŁ SZCZEŚNIAK
Wspólnik
2014-11-27
2019-08-30
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000 ZŁOTYCH
DAMIAN ZYGMUNT ZARZYCKI
Wspólnik
2019-08-30
2022-08-01
2 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000 000,00 ZŁOTYCH
ADAM RYZNAR
Prokurent
2007-02-16
2015-03-10
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I ZOBOWIĄZANIACH MAJĄTKOWYCH. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU OŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I ZOBOWIĄZANIACH MAJĄTKOWYCH SKŁADAJĄ WSPÓLNIE PO DWOJE PRZY KAŻDEJ CZYNNOŚCI. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI SKŁADANE PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU Z POMINIĘCIEM PREZESA NIE MOGĄ PRZEKRACZAĆ KWOTY STU TYSIĘCY ZŁOTYCH
JÓZEF RYSZARD PITURA
PREZES ZARZĄDU
2002-09-13
2007-02-16
KRYSTYNA PITURA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-13
2007-02-16
MAŁGORZATA ANNA PITURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-13
2007-02-16
ALEKSANDER PAWEŁ PITURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-13
2007-02-16
EWA MAŁGORZATA RYZNAR
PREZES ZARZĄDU
2007-02-16
2015-03-10
MARIUSZ RAFAŁ SZCZEŚNIAK
PREZES ZARZĄDU
2014-11-27
2019-08-30
DAMIAN ZYGMUNT ZARZYCKI
PREZES ZARZĄDU
2019-08-30
2022-08-01
2002-09-13
2004-07-16
"MAJK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-07-16
2014-11-27
"PIJO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-11-27
2016-05-10
"NUMBER ONE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-13
2014-11-27
WARSZAWSKA, 15, ZGORZELEC, 59-900, ZGORZELEC, POLSKA
2014-11-27
2016-05-10
ANDRZEJA STRUGA, 78, ŁÓDŹ, 90-557, ŁÓDŹ, POLSKA
2016-05-10
2016-06-28
UL. 28 PUŁKU STRZELCÓW KANIOWSKICH, 61, ŁÓDŹ, 90-558, ŁÓDŹ, POLSKA
2016-06-28
2019-08-30
UL. 28 PUŁKU STRZELCÓW KANIOWSKICH, 61/63, ŁÓDŹ, 90-558, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie