KRS 0000129720
REGON29000182000000
Nazwa"EKO-COM-STAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEKO-COM-STAL
Data rejestracji 05 wrz 2002 (22 lata temu) 05 wrz 2002
Data usunięcia 23 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PODKARPACKA, 57 B, RZESZÓW, 35-082, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#4511 ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2812 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2851 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #72 INFORMATYKA #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #372 ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #6522 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #232 PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #552 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIAJAN JÓZEF LIPA
Wspólnik
2002-09-05
2019-04-23
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500,00 ZŁOTYCH.
HENRYK DUDA
Wspólnik
2003-08-08
2019-04-23
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁOTYCH.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiŁĄCZNA DWUOSOBOWA
JAN JÓZEF LIPA
PREZES
2002-09-05
2004-09-01
JAN JÓZEF LIPA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-09-01
2019-04-23
HENRYK DUDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-08
2004-09-01
HENRYK DUDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-09-01
2019-04-23
MIROSŁAW WALDEMAR KWIATKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-09-01
2013-11-15
MAREK JANUSZ MACIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-09-01
2013-10-11
2002-09-05
2003-08-08
PRZEMYSŁOWA, 35, NOWINY, 26-052, NOWINY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie