KRS 0000129516
NIP7532188485
REGON53237519400000
NazwaNYSKA INICJATYWA GOSPODARCZA
Krótka nazwaNYSKA INICJATYWA GOSPODARCZA
Data rejestracji 27 wrz 2002 (22 lata temu) 27 wrz 2002
Data usunięcia 18 lip 2011 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres NOWOWIEJSKA, 2, NYSA, 48-303, NYSA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2212Z WYDAWANIE GAZET #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #3640Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGOKICH I PODOBNYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOJERZY ZAGRODZKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-27
2011-07-18
JÓZEF CHUDY
Członek Organu Nadzoru
2002-09-27
2003-04-02
PIOTR CICHY
Członek Organu Nadzoru
2003-04-02
2011-07-18
WOJCIECH NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-27
2011-07-18
WOJCIECH KIJAK
Likwidator
2008-08-27
2011-07-18
RYSZARD WOJCIECH CZABANOWSKI
Likwidator
2008-08-27
2011-07-18
ZDZISŁAW STRZELBICKI
Likwidator
2008-08-27
2011-07-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ I DYSPONOWANIE MAJĄTKIEM - OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU W TYM JEGO PRZEWODNICZĄCY.
ZBYSŁAW WRÓBEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-27
2003-04-02
ZDZISŁAW STRZELBICKI
PRZEWODNICZĄCY
2002-09-27
2003-04-02
ZDZISŁAW STRZELBICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-02
2008-08-27
PIOTR LINIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-27
2003-04-02
RYSZARD CZABANOWSKI
PRZEWODNICZĄCY
2003-04-02
2008-08-27
MIROSŁAW HRYĆKÓW
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-02
2008-08-27
2002-09-27
2003-04-02
BOHATERÓW WARSZAWY, 16, NYSA, 48-300, NYSA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie