KRS 0000129480
REGON43032345700000
Nazwa"SAMKON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSAMKON
Data rejestracji 04 wrz 2002 (22 lata temu) 04 wrz 2002
Data usunięcia 16 lip 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ENERGETYKÓW, 24, LUBLIN, 20-468, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #F BUDOWNICTWO #I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ #J POŚREDNICTWO FINANSOWE #D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWEWITOLD DARIUSZ CZARNECKI
Wspólnik
2002-09-04
2015-07-16
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49500 ZŁ
WALDEMAR TRELEWICZ
Wspólnik
2003-04-22
2015-07-16
101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50500 ZŁ
WITOLD DARIUSZ CZARNECKI
Likwidator
2004-02-05
2015-07-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
WITOLD DARIUSZ CZARNECKI
PREZES ZARZĄDU
2002-09-04
2015-07-16
2002-09-04
2004-02-05
"SAMKON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-04
2003-08-26
BUDOWLANA, 26, LUBLIN, 20-469, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie