KRS 0000129263
NIP5840300793
REGON19056059100000
NazwaBIURO PROJEKTÓW I DORADZTWA TECHNICZNEGO "HYDROPROJEKT W GDAŃSKU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIURO PROJEKTÓW I DORADZTWA TECHNICZNEGO "HYDROPROJEKT W GDAŃSKU"
Data rejestracji 12 wrz 2002 (22 lata temu) 12 wrz 2002
Data usunięcia 11 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOŁOBRZESKA, 44, GDAŃSK, 80-394, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 64500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5840300793
data rejestracji 01 sty 1995
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 paź 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #812 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNEHELENA WIŚNIEWSKA
Beneficjent
TADEUSZ ZBIGNIEW ROZKWITALSKI
reprezentant
MIECZYSŁAW LEON NATHER
Wspólnik
2002-09-12
2013-01-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,- ZŁ
MARTYNA KARWOWSKA
Wspólnik
2013-01-10
2021-10-11
16 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8 000,-ZŁ
HELENA WIŚNIEWSKA
Wspólnik
2013-01-10
2021-10-11
15 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7 500,-ZŁ
TADEUSZ ZBIGNIEW ROZKWITALSKI
Likwidator
2018-06-04
2021-10-11
HELENA WIŚNIEWSKA
Likwidator
2018-06-04
2021-10-11
EDWARD CZAJA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-12
2013-04-29
MIECZYSŁAW LEON NATHER
Członek Organu Nadzoru
2002-09-12
2021-10-11
TADEUSZ ZBIGNIEW ROZKWITALSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-12
2010-09-07
MARTA GUDELEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-09-07
2013-04-29
STANISŁAW JAMROŻ
Członek Organu Nadzoru
2013-04-29
2021-10-11
JERZY GŁOMBIOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-04-29
2021-10-11
HELENA WIŚNIEWSKA
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DOKONYWANIA W JEJ IMIENIU CZYNNOŚCI PRAWNYCH I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ.
STANISŁAW MARIAN JAMROŻ
PREZES ZARZĄDU
2002-09-12
2010-09-07
BOLESŁAW JANICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-12
2004-09-27
JERZY GŁOMBIOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-12
2008-08-01
HELENA WIŚNIEWSKA
WICEPREZES
2004-09-27
2010-09-07
SŁAWOMIR NIEMIAŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-09-07
2014-09-09
TADEUSZ ZBIGNIEW ROZKWITALSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-09-07
2016-08-09
TADEUSZ ZBIGNIEW ROZKWITALSKI
PREZES
2016-08-09
2018-06-04
HELENA WIŚNIEWSKA
PREZES
2014-09-09
2016-08-09
HELENA WIŚNIEWSKA
WICEPREZES
2016-08-09
2018-06-04
2002-09-12
2018-06-04
BIURO PROJEKTÓW I DORADZTWA TECHNICZNEGO "HYDROPROJEKT W GDAŃSKU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-12
2009-12-18
SOBIESKIEGO, 21, GDAŃSK, 80-216, GDAŃSK, POLSKA
2009-12-18
2021-01-19
WASSOWSKIEGO, 12, GDAŃSK, 80-225, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie