KRS 0000129066
NIP7781361735
REGON63963854100000
Nazwa"MERITUM - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMERITUM - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Data rejestracji 17 wrz 2002 (22 lata temu) 17 wrz 2002
Data usunięcia 20 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PÓŁWIEJSKA, 25, POZNAŃ, 61-886, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6603Z UBEZPIECZENIA POZOSTAŁE #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEMACIEJ CYPRIAN SZULC
Wspólnik
2002-09-17
2006-04-13
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ.
BARBARA MIROSŁAWA ŚWIDERSKA
Wspólnik
2002-09-17
2023-09-20
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
AGNIESZKA ŚWIDERSKA
Wspólnik
2006-04-13
2023-09-20
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE DZIAŁAJĄC WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU.
BARBARA MIROSŁAWA ŚWIDERSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-03-14
2023-09-20
ZBIGNIEW SŁOCKI
PREZES ZARZĄDU
2006-04-13
2007-03-14
MACIEJ CYPRIAN SZULC
PREZES ZARZĄDU
2002-09-17
2006-04-13
BARBARA MIROSŁAWA ŚWIDERSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-17
2007-03-14
2002-09-17
2007-03-14
LIBELTA, 1A, POZNAŃ, 61-706, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie