KRS 0000128743
REGON19277691200000
Nazwa"KORAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKORAB
Data rejestracji 29 sie 2002 (22 lata temu) 29 sie 2002
Data usunięcia 13 mar 2019 13 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, GDYNIA, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #91 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAELIGIUSZ MARIAN BŁONIEWSKI
Wspólnik
2002-08-29
2006-05-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 TYSIĘCY ZŁOTYCH
ANNA KACZMAREK
Wspólnik
2006-05-18
2019-03-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI
MAREK EDWARD NIDER
PREZES ZARZĄDU
2002-08-29
2005-04-11
DRAGOS NICOLAE BOBULET
PREZES ZARZĄDU
2005-04-11
2005-11-17
ZYGMUNT KACZMAREK
PREZES ZARZĄDU
2005-11-17
2019-03-13
2002-08-29
2005-04-11
"MERO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-08-29
2005-04-11
POD ZRĘBEM, 7, GDAŃSK, 80-821, GDAŃSK, POLSKA
2005-04-11
2006-09-25
POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH, 3, GDAŃSK, 80-101, GDAŃSK, POLSKA
2006-09-25
2011-06-10
PROFESORA DEMELA, 1A, GDYNIA, 81-250, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie