KRS 0000128601
REGON01615047700000
Nazwa"RIDKOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRIDKOS
Data rejestracji 29 sie 2002 (22 lata temu) 29 sie 2002
Data usunięcia 26 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KONOPNICKIEJ MARII, 6, WARSZAWA, 00-491, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51600,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#927 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #012 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH #014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #551 USŁUGI HOTELARSKIE #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #1120Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z EKSPLOATACJĄ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOIGOR KOSAREV
Wspólnik
2002-08-29
2003-04-03
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,- ZŁOTYCH
ZOYA KOSARYEVA
Wspólnik
2002-08-29
2003-04-03
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,- ZŁOTYCH
IGOR KOSAREV
Wspólnik
2003-04-03
2004-12-08
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25800 ZŁOTYCH
ZOYA KOSARYEVA
Wspólnik
2003-04-03
2004-12-08
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25800 ZŁOTYCH
DARIUSZ ARTUR LUTOSTAŃSKI
Wspólnik
2004-12-08
2024-02-26
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.600 ZŁ
ROMUALD IZIDOR SKRAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-29
2003-04-03
ELŻBIETA MARIA SKRAKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-29
2003-04-03
ELŻBIETA MAGDALENA BETLEJ
Członek Organu Nadzoru
2002-08-29
2003-04-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELIE.
IGOR KOSAREV
PREZES ZARZĄDU
2002-08-29
2004-12-08
ZOYA KOSARYEVA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-29
2004-12-08
DARIUSZ ARTUR LUTOSTAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-08
2024-02-26
2002-08-29
2003-04-03
GUBINOWSKA, 24, WARSZAWA, 02-956, WARSZAWA, POLSKA
2003-04-03
2004-08-09
MIGDAŁOWA, 27, WARSZAWA, 02-796, WARSZAWA, POLSKA
2004-08-09
2005-11-03
ZŁOTA, 3, WARSZAWA, 00-119, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie