KRS 0000128575
NIP6610000214
REGON00041090400000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRACY "MODEKS" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRACY "MODEKS"
Data rejestracji 28 sie 2002 (22 lata temu) 28 sie 2002
Data usunięcia 06 sty 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres OSIEDLE STAWKI, 10, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, 27-400, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#1824Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJERZY MAJ
Likwidator
2008-08-12
2010-01-06
ZDZISŁAWA BARAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-28
2007-02-28
GRAŻYNA DĄBEK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-28
2003-09-02
MIROSŁAWA CIŹDZIEL
Członek Organu Nadzoru
2002-08-28
2003-09-02
BARBARA DZIEKOŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-28
2007-02-28
EDYTA DYDUCH
Członek Organu Nadzoru
2002-08-28
2010-01-06
BARBARA GIERCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-28
2007-02-28
EWA NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2007-02-28
2010-01-06
KRYSTYNA BUKAŁA
Członek Organu Nadzoru
2007-02-28
2010-01-06
JADWIGA PIENIĄŻEK
Członek Organu Nadzoru
2007-02-28
2010-01-06
TERESA BIL
Członek Organu Nadzoru
2002-08-28
2007-02-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
JERZY ANDRZEJ MAJ
PREZES
2002-08-28
2008-08-12
BARBARA KOŚCIOŁEK
ZASTĘPCA PREZESA
2002-08-28
2004-05-31
EWA MIERZWIŃSKA SIERANT
ZASTĘPCA PREZESA
2004-05-31
2007-02-28
JOLANTA DĄBEK
ZASTĘPCA PREZESA
2007-02-28
2008-08-12
2002-08-28
2008-08-12
SPÓŁDZIELNIA PRACY "MODEKS"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie