KRS 0000128551
NIP9131525015
REGON89113797300000
NazwaZAKŁAD PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO AGRO-TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁAD PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO AGRO-TOP
Data rejestracji 10 paź 2002 (22 lata temu) 10 paź 2002
Data usunięcia 02 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SYCOWSKA, 46, WROCŁAW, 51-319, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30181000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#1581 PRODUKCJA CHLEBA, PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW PIEKARNICZYCH, CIAST I CIASTEK #1581B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH #1581A PRODUKCJA PIECZYWA #1582Z PRODUKCJA PIECZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO #1584Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #1585Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK I PODOBNYCH PRODUKTÓW MĄCZNYCH #1589Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5136Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #2416Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH #2121Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6521Z LEASING FINANSOWY #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #1532Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #1533 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #1533B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓWDARIUSZ STEFAN DIAKOWSKI
Wspólnik
2002-10-10
2004-03-22
60.362 (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.181.000 (TRZYDZIEŚCI MILIONÓW STO OSIEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
DOROTA BOHN
Wspólnik
2004-03-22
2021-09-02
60.362 (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY TRZYSTA SZEŚĆ DZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O LĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.181.000 (TRZYDZIEŚCI MILIONÓW STO OSIEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
MARZENA MAŁGORZATA DIAKOWSKA
Prokurent
2003-04-14
2004-02-26
ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
DARIUSZ STEFAN DIAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-10-10
2013-05-28
ZOFIA TCHÓRZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-14
2004-02-26
BOGDAN MICHAŁ DIAKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-26
2005-01-10
2002-10-10
2003-04-14
"ANNA TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-04-14
2004-02-26
ZAKŁAD PIEKARNICZO-CIASTKARSKI "ANNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-10-10
2003-04-14
MALCZYCKA, 7, ŚRODA ŚLĄSKA, 55 - 300, ŚRODA ŚLĄSKA, POLSKA
2003-04-14
2004-02-26
ŻMIGRODZKA, 247, WROCŁAW, 51-129, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie