KRS 0000128356
NIP7251757201
REGON47226280000000
NazwaJL INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJL INVESTMENT
Data rejestracji 29 sie 2002 (22 lata temu) 29 sie 2002
Data usunięcia 05 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WÓLCZAŃSKA, 178, ŁÓDŹ, 90-530, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100
Dane kontaktowe
Email JLI@2NET.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #7210 DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230 PRZETWARZANIE DANYCH #7240 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKIRENEUSZ JACEK DOMINIAK
Beneficjent
JOLANTA JANINA KULESZA-LUS
Beneficjent
JAN LUS
reprezentant
WOJCIECH PIOTR LESZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-29
2023-04-05
JOLANTA KULESZA LUS
Członek Organu Nadzoru
2002-08-29
2023-04-05
JAN MAKUCH
Członek Organu Nadzoru
2002-08-29
2023-04-05
TOMASZ PRZYGOCKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-29
2023-04-05
ANDRZEJ ADAMIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-29
2003-12-02
MAREK GUZEK
Prokurent
2002-08-29
2009-04-29
SAMOISTNA
JAN LUS
Likwidator
2009-04-29
2023-04-05
IRENEUSZ JACEK DOMINIAK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
JOLANTA JANINA KULESZA-LUS
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU A TAKŻE KAŻDY PROKURENT USTANOWIONY PRZEZ ZARZĄD
JAN LUS
PREZES ZARZĄDU
2002-08-29
2009-04-29
2022
2022-01-01
2022-12-12
2022-12-12
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
G. Przychody finansowe | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 0 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 |
Aktywa razem | 0 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 0 |
2002-08-29
2009-04-29
JL INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie