KRS 0000127836
NIP1250001171
REGON00064369500000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DUCZKACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W DUCZKACH
Data rejestracji 26 sie 2002 (22 lata temu) 26 sie 2002
Data usunięcia 23 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SZOSA JADOWSKA, 56, DUCZKI, 05-200, WOŁOMIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 1250001171
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 paź 2022
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #2932 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #1421Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU #1422Z KOPALNICTWO GLINY I KAOLINU #1030Z WYDOBYWANIE I WZBOGACANIE TORFU #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #9000C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKMARIANNA ANNA PERZANOWSKA
Likwidator
2021-11-30
2023-02-23
STANISŁAW MARIAN MARCINKIEWICZ
Likwidator
2021-11-30
2023-02-23
CZESŁAW ROSA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-26
2014-09-17
LEON ZAPAŚNIK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-26
2009-11-06
BARBARA ALDONA SADZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-26
2006-10-06
STANISŁAWA MAGUZA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-26
2018-11-20
MARIA ZYCH
Członek Organu Nadzoru
2002-08-26
2023-02-23
JANUSZ ANDRZEJ MATEJAK
Członek Organu Nadzoru
2006-10-06
2012-11-14
BARBARA ALDONA SADZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-11-06
2023-02-23
MARIAN PUTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-11-06
2012-11-14
MAGDALENA JADWIGA ŻERKO
Członek Organu Nadzoru
2014-09-17
2023-02-23
BARBARA CHACIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-11-20
2023-02-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
STANISŁAW MARIAN MARCINKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-08-26
2021-11-30
MARIANNA ANNA PERZANOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-26
2021-11-30
MIECZYSŁAW WOŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-26
2021-11-30
2002-08-26
2021-11-30
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DUCZKACH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie