KRS 0000127781
REGON97130800000000
Nazwa"CONSULTING-INVESTMENT GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCONSULTING-INVESTMENT GROUP
Data rejestracji 28 sie 2002 (22 lata temu) 28 sie 2002
Data usunięcia 11 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDYŃSKA, 1A, GUBIN, 66-620, GUBIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓWANDRZEJ ANTONI OCZADŁY
Wspólnik
2002-08-28
2017-10-11
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2400 ZŁ
HELMUT HERBERT RAUER
Wspólnik
2002-08-28
2017-10-11
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1600 ZŁ
ANDRZEJ ANTONI OCZADŁY
Likwidator
2006-09-04
2017-10-11
HELMUT HERBERT RAUER
Likwidator
2006-09-04
2017-10-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
ANDRZEJ ANTONI OCZADŁY
PREZES
2002-08-28
2006-09-04
HELMUT HERBERT RAUER
WICEPREZES
2002-08-28
2006-09-04
2002-08-28
2006-09-04
"CONSULTING-INVESTMEN GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-09-04
2015-10-23
"CONSULTING-INVESTMEN GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie