KRS 0000127738
NIP7380005762
REGON00037856600000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 09 wrz 2002 (22 lata temu) 09 wrz 2002
Data usunięcia 24 sie 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 599, ŁUŻNA, 38-322, ŁUŻNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIJÓZEF STEFAN BURAŚ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-09
2013-08-24
BARBARA EMILIA DYNDA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-09
2006-09-07
MARIA ANNA GÓRSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-09
2006-09-07
MARIA GUBAŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-09
2013-08-24
EUGENIUSZ HUDZIK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-09
2013-08-24
ZDZISŁAW FRANCISZEK KUK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-09
2013-08-24
JÓZEF MARYNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-09
2013-08-24
JERZY JAN MICHALIK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-09
2013-08-24
STEFANIA MARIA MIJAL
Członek Organu Nadzoru
2002-09-09
2013-08-24
BARBARA SZPYRKA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-09
2006-09-07
WŁADYSŁAW SZPERKA
Likwidator
2012-06-21
2013-08-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY
WŁADYSŁAW SZPERKA
PREZES ZARZĄDU
2002-09-09
2012-06-21
STANISŁAW KUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-09
2003-07-24
MARIA JANINA WIEJACZKA STĘPIEŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-09
2003-07-24
2002-09-09
2012-06-21
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie