KRS 0000127677
NIP7122484327
REGON43114653700000
Nazwa"SAGITTARIA" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSAGITTARIA
Data rejestracji 23 sie 2002 (22 lata temu) 23 sie 2002
Data usunięcia 25 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ŻYTNIA, 68, WARSZAWA, 01-156, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #0124Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0125Z CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH #1031Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW #1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIDOROTA EWA KRZYŻANOWSKA GERNAND
Członek Organu Nadzoru
2002-08-23
2005-04-21
TOMASZ KONDRASZUK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-23
2005-04-21
BOGDAN JANUSZ ANDZIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-23
2005-04-21
MIROSŁAW ZYGMUNT BOBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-23
2005-04-21
NORBERT GUSTAW POTOCKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-21
2015-06-11
RYSZARD KOCHAN
Członek Organu Nadzoru
2005-04-21
2015-06-11
KRZYSZTOF TADEUSZ JAŻDŻYK
Członek Organu Nadzoru
2005-04-21
2015-06-11
CZESŁAW BRONISŁAW PARZYSZEK
Członek Organu Nadzoru
2015-06-11
2019-07-25
WANDA HELENA PARZYSZEK
Członek Organu Nadzoru
2015-06-11
2019-07-25
MAŁGORZATA HALINA BOROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2015-06-11
2019-07-25
ALEKSANDER EMILIAN MAZUREK
Prokurent
2003-08-28
2005-04-21
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JANUSZ HENRYK SZTUKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-11-21
2005-04-21
MARIAN ANTOSIK
PREZES ZARZĄDU
2005-04-21
2015-06-11
WOJCIECH PIOTR BOROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-06-11
2019-07-25
ANDRZEJ ADAM PYTKA
PREZES ZARZĄDU
2002-08-23
2002-11-21
2002-08-23
2003-08-28
15, BRONISŁAWÓW DUŻY, 21-413, SEROKOMLA, POLSKA
2003-08-28
2005-04-21
WOLSKA, 11, LUBLIN, 20-411, LUBLIN, POLSKA
2005-04-21
2015-06-11
ROWEROWA, 9A, LUBLIN, 20-018, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie