KRS 0000127548
REGON19205514700000
Nazwa"MONTE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMONTE
Data rejestracji 28 sie 2002 (22 lata temu) 28 sie 2002
Data usunięcia 19 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ----, --, PELPLIN, ----, ----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #6110A MORSKI I PRZYBRZEŻNY TRANSPORT WODNY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #634 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJAROSŁAW TOMASZ SZYCIK
Wspólnik
2002-08-28
2004-10-06
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
ALEKSANDER DANIEL SZYCIK
Wspólnik
2002-08-28
2004-10-06
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
SEBASTIAN WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2004-10-06
2006-01-13
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
ADAM SINKIEWICZ
Wspólnik
2006-01-13
2017-07-19
40 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,OO PLN
RAFAŁ KOCHAŃSKI
Prokurent
2004-10-06
2006-01-13
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.
JAROSŁAW TOMASZ SZYCIK
PREZES ZARZĄDU
2002-08-28
2004-10-06
ALEKSANDER DANIEL SZYCIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-28
2004-10-06
SEBASTIAN WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-10-06
2006-01-13
ADAM SINKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2006-01-13
2017-07-19
2002-08-28
2004-12-20
CHAŁUBIŃSKIEGO, 1A, GDAŃSK, 80-807, GDAŃSK, POLSKA
2004-12-20
2010-11-24
STRZELNICA, 5, PELPLIN, 83-130, PELPLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie