KRS 0000127279
REGON43225204600000
NazwaFORCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFORCOM
Data rejestracji 21 sie 2002 (22 lata temu) 21 sie 2002
Data usunięcia 06 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOJCIECHOWSKA, 21B, LUBLIN, 20-704, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #72 INFORMATYKA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEARTUR ZEH
Wspólnik
2002-08-21
2006-10-03
99 UDZIAŁÓW O LĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49500,00 ZŁ
RENATA SULOWSKA
Wspólnik
2006-10-03
2012-11-15
26 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000,00 ZŁ
MAŁGORZATA ZIĘTEK ŻERDZICKA
Wspólnik
2006-10-03
2009-08-20
26 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000,00 ZŁ
EWA STELMACH TOFIL
Wspólnik
2006-10-03
2012-11-15
48 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ
Wspólnik
2009-08-20
2018-06-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
43110243900000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH UPOWAŻNIENI SĄ: A/ W SPRAWACH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRESU ZWYKŁEGO ZARZĄDU PREZES LUB INNY CZŁONEK ZARZĄDU, B/ WE WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH SPRAWACH PREZES LUB WICEPREZES WSPÓLNIE Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.
ARTUR ZEH
PREZES ZARZĄDU
2002-08-21
2006-10-03
EWA STELMACH TOFIL
PREZES ZARZĄDU
2006-10-03
2012-10-12
LESZEK JACEK PACEK
PREZES ZARZĄDU
2015-05-12
2017-12-01
RENATA SULOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-10-03
2012-10-12
JERZY SULOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-10-12
2013-02-26
DOROTA BRACHA
PREZES ZARZĄDU
2013-02-26
2015-05-12
2002-08-21
2006-10-03
"FORMAT - KOMPUTERY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-08-21
2013-02-26
GŁĘBOKA, 8, LUBLIN, 20-612, LUBLIN, POLSKA
Opracowanie innowacyjnego, autonomicznego robota mobilnego dla sklepów detalicznych
7 052 376,28 zł
4 119 293,65 zł
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie