KRS 0000127138
NIP1130118999
REGON01080806500000
Nazwa"TECTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTECTOR
Data rejestracji 20 sie 2002 (22 lata temu) 20 sie 2002
Data usunięcia 30 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DEOTYMY, 52, WARSZAWA, 01-404, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#45 BUDOWNICTWO #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #266 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #265 PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA ORAZ GIPSU #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKNARCYZA GRAŻYNA ORIOL
Członek Organu Nadzoru
2002-08-20
2006-06-30
JAROSŁAW KOBUS
Członek Organu Nadzoru
2002-08-20
2006-06-30
MARIA DANUTA KULESZA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-20
2006-06-30
LECH BIGORAJSKI
Wspólnik
2002-08-20
2013-12-31
39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 97500 ZŁ
JERZY JAN ROWICKI
Wspólnik
2013-12-31
2017-10-30
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
DOMINIKA MAGDALENA LEWANDOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-12-31
2017-10-30
2002-08-20
2013-12-31
PROCHOWA, 35, WARSZAWA, 04-388, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie