KRS 0000126892
NIP7280001173
REGON47003141000000
NazwaBOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLACZEK, ŚWIDERSKI, SZCZEPAŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaBOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLACZEK, ŚWIDERSKI, SZCZEPAŃSKI
Data rejestracji 04 wrz 2002 (22 lata temu) 04 wrz 2002
Data usunięcia 09 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres SOBOLOWA, 1, ŁÓDŹ, 92- 321, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7280001173
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHJERZY SZCZEPAŃSKI
Beneficjent
WŁODZIMIERZ OLACZEK
Beneficjent
JERZY SZCZEPAŃSKI
reprezentant
WŁODZIMIERZ OLACZEK
reprezentant
WŁODZIMIERZ KRZYSZTOF OLACZEK
Wspólnik
2002-09-04
2017-05-09
JERZY PIOTR SZCZEPAŃSKI
Wspólnik
2002-09-04
2017-05-09
BOGDAN ANDRZEJ ŚWIDERSKI
Wspólnik
2002-09-04
2016-02-17
MAREK ŚWIDERSKI
Wspólnik
2016-02-17
2017-05-09
JERZY SZCZEPAŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WŁODZIMIERZ OLACZEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZY DZIAŁANIE JEDNEGO ZE WSPÓLNIKÓW.
BOGDAN ANDRZEJ ŚWIDERSKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-09-04
2016-02-17
WŁODZIMIERZ KRZYSZTOF OLACZEK
Członek Organu Reprezentacji
2002-09-04
2017-05-09
JERZY PIOTR SZCZEPAŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-09-04
2017-05-09
Członek Organu Reprezentacji
2016-02-17
2017-05-09
36153515800000
MAREK ŚWIDERSKI
Członek Organu Reprezentacji
2016-02-17
2017-05-09
2002-09-04
2016-02-17
BOMEX SPÓŁKA JAWNA OLACZEK, ŚWIDERSKI, SZCZEPAŃSKI
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie