KRS 0000126874
NIP5482022208
REGON07088784000000
Nazwa"EKO-BESTAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaEKO-BESTAR
Data rejestracji 21 sie 2002 (22 lata temu) 21 sie 2002
Data usunięcia 16 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOŚCIELNA, 21, USTROŃ, 43-450, USTROŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2272000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5482022208
data rejestracji 22 sty 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWspólnik
2002-08-21
2019-10-16
4544 UDZIAŁÓW PO 500,00 KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.272.000,00 ZŁ
07061561000000
ANNA ŁUKOSZ
Członek Organu Nadzoru
2002-08-21
2002-09-10
DOROTA WALUS
Członek Organu Nadzoru
2002-08-21
2002-09-10
JADWIGA MARIA OZIOMEK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-21
2019-10-16
ANNA HELENA GLUZA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-10
2019-10-16
WOJCIECH DUDZIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-10
2013-09-11
ANDRZEJ MIROSŁAW KUBLIK
Powiernik
2002-10-21
2005-10-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA IMIENIEM SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI - SAMODZIELNIE DYREKTOR ZARZĄDU ORAZ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ALBO JEDEN CZŁONEK I PROKURENT
WŁODZIMIERZ BRANDYGIER
PREZES ZARZĄDU
2002-08-21
2002-09-10
ELŻBIETA CZERNIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-21
2002-09-10
CZESŁAW KOTRYS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-10
2016-08-26
JANUSZ CICHAŁA
PREZES ZARZĄDU
2002-09-10
2016-08-26
2002-08-21
2002-10-21
"EKO-BESTAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie