KRS 0000126814
NIP8392848426
REGON77155691500000
Nazwa"STOLPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSTOLPOL
Data rejestracji 14 sie 2002 (22 lata temu) 14 sie 2002
Data usunięcia 11 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 13, MACHOWINO, 76-270, USTKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOPIOTR SŁAWOMIR MACIEJSKI
Wspólnik
2002-08-14
2005-07-12
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
DARIUSZ WOJCIECH MACIEJSKI
Wspólnik
2002-08-14
2005-07-12
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
PAWEŁ ANDRZEJ BURSKI
Wspólnik
2005-07-12
2018-10-11
100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
DARIUSZ WOJCIECH MACIEJSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-08-14
2005-07-12
PIOTR SŁAWOMIR MACIEJSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-14
2005-07-12
PAWEŁ ANDRZEJ BURSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-07-12
2014-10-15
2002-08-14
2002-08-27
"STALPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-08-14
2005-07-12
SŁOWACKIEGO, 22, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie