KRS 0000126733
NIP9441755726
REGON35142485700000
NazwaPPUH ZAMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPPUH ZAMBUD
Data rejestracji 28 sie 2002 (22 lata temu) 28 sie 2002
Data usunięcia 15 mar 2022 15 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIŁSUDSKIEGO, 23, SKAWINA, 32-050, SKAWINA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 49000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9441755726
data rejestracji 18 mar 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCHWspólnik
2002-08-28
2002-10-21
71 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 7.100,00 ZŁ.
35105092500000
MAREK MARECKI
Wspólnik
2002-10-21
2022-03-15
32 UDZIAŁY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 16.000,00 ZŁ
JAN WĘGRZYNIAK
Wspólnik
2002-10-21
2022-03-15
42 UDZIAŁY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 21.000,00 ZŁ
JAN WĘGRZYNIAK
Likwidator
2003-05-16
2003-10-10
MAREK MARECKI
Likwidator
2003-05-16
2022-03-15
ANTONI NOWAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-28
2022-03-15
STANISŁAW KRUK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-28
2002-10-21
STANISŁAWA WARSZAWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-28
2022-03-15
PIOTR BUJAS
Członek Organu Nadzoru
2002-08-28
2022-03-15
JANUSZ KANIA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-21
2022-03-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIKA W GRANICACH UMOCOWANIA.
JAN WĘGRZYNIAK
PREZES ZARZĄDU
2002-08-28
2003-05-16
MAREK MARECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-28
2003-05-16
2002-08-28
2002-10-21
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE ZAMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-10-21
2003-05-16
PPUH ZAMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-16
2003-06-25
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ZAMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2002-08-28
2003-05-16
PIŁSUDSKIEGO, 23, SKAWINA, 33-050, SKAWINA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie