KRS 0000126651
REGON69002739000000
Nazwa"MULTITRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMULTITRANS
Data rejestracji 14 sie 2002 (22 lata temu) 14 sie 2002
Data usunięcia 31 maj 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HANDLOWA, 4, RZESZÓW, 35-103, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #6521Z LEASING FINANSOWY #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO"MULTIFARB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-08-14
2006-05-31
300 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNIE 300.000 PLN (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
690038086
ZOFIA BIEŃKOWSKA
Prokurent
2002-08-14
2005-07-25
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDRZEJ PIÓRO
Likwidator
2005-07-25
2006-05-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ ORAZ KIERUJE BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU-DYREKTOR GENERALNY SPÓŁKI - ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.
ANDRZEJ PIÓRO
PREZES
2002-08-14
2005-07-25
2002-08-14
2005-07-25
"MULTITRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie