KRS 0000126313
NIP9251722066
REGON97076906300000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AWIS
Data rejestracji 12 sie 2002 (22 lata temu) 12 sie 2002
Data usunięcia 16 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAWSKA, 20, NOWA SÓL, 67-100, NOWA SÓL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9251722066
data rejestracji 05 gru 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1310D PRODUKCJA PRZĘDZY Z POZOSTAŁYCH WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH, WŁĄCZAJĄC PRODUKCJĘ NICI #1396Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHANNA AGATA WIECZOREK
Beneficjent
KRZYSZTOF ANDRZEJ WIECZOREK
reprezentant
ANNA AGATA WIECZOREK
Wspólnik
2002-08-12
2021-04-16
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49500 ZŁ
KRZYSZTOF ANDRZEJ WIECZOREK
Likwidator
2020-07-20
2021-04-16
ANNA AGATA SZENDI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-12
2021-04-16
ZDZISŁAWA WIECZOREK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-12
2021-04-16
DONATA KLIMOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-08-12
2021-04-16
ANNA AGATA WIECZOREK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM TAKŻE ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWE, BĘDĄ SKŁADANE I PODPISYWANE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: A) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDOOSOBOWO PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU WE WSZYSTKICH SPRAWACH SPÓŁKI, B) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, JEDOOSOBOWO PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU W SPRAWACH ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI DO KWOTY STANOWIĄCEJ ODPOWIEDNIK W ZŁOTYCH POLSKICH 3500 ECU WEDŁUG KURSU ŚREDNIEGO NBP Z DNIA SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI, A POWYŻEJ TEJ SUMY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, C) PROKURENCI MOGĄ SKŁADAĆ I PODPISYWAĆ OŚWIADCZENIA WOLI JEDNOOSOBOWO DO KWOTY STANOWIĄCEJ ODPOWIEDNIK W ZŁOTYCH POLSKICH 1500 ECU WEDŁUG KURSU ŚREDNIEGO NBP Z DNIA SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI, PRZY CZYM PROKURENCI NIE MOGĄ ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZAŃ WEKSLOWYCH.
KRZYSZTOF ANDRZEJ WIECZOREK
PREZES ZARZĄDU
2002-08-12
2020-07-20
2002-08-12
2020-07-20
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie