KRS 0000126262
REGON21123492100000
NazwaZŁATA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZŁATA ENERGIA
Data rejestracji 09 sie 2002 (22 lata temu) 09 sie 2002
Data usunięcia 12 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DĄBROSZYŃSKA, 88, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6340 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUMARTA MAGDALENA STAFA
Prokurent
2006-07-27
2007-02-26
SAMOISTNA
RYSZARD BANDZAREWICZ
Prokurent
2007-02-26
2023-01-12
PROKURA SAMOISTNA
WIESŁAW STANISŁAW KANIEWSKI
Wspólnik
2002-08-09
2006-06-21
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ
HENRYK JÓZEF WEGWERTH
Wspólnik
2002-08-09
2006-06-21
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ
WINDENERGIE LINDCHEN GMBH & CO.KG
Wspólnik
2002-08-09
2006-06-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
OLEKSANDR ZATSEPIN
Wspólnik
2006-06-21
2023-01-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,- ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKAŁDA SIĘ Z JEDNEGO ALBO WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT.
WIESŁAW DOBROWOLSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-26
2023-01-12
ALOIS ARNOLD PUTTGEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-09
2006-06-21
HENRYK JÓZEF WEGWERTH
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-09
2006-06-21
OLEKSANDR ZATSEPIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-21
2007-02-26
2002-08-09
2006-06-21
WINDENERGIE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-08-09
2006-06-21
OSIEDLE BERMUDY, 29, WAWRÓW, 66-403, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
2006-06-21
2006-07-27
ALEJA 11 LISTOPADA, 130, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WLKP., POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie