KRS 0000126192
NIP7422001600
REGON51947572100000
Nazwa"ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ",
Data rejestracji 22 sie 2002 (22 lata temu) 22 sie 2002
Data usunięcia 28 wrz 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁABĘDZIA, 1C, MIKOŁAJKI, 11-730, MIKOŁAJKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1778500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4030B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYGMINA MIKOŁAJKI
Wspólnik
2002-08-22
2007-09-28
3.557 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.778.500 ZŁ
790671521
MARIAN KOZŁOWSKI
Likwidator
2006-10-31
2007-09-28
ZDZISŁAW ZAŁĘSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-22
2005-01-07
ANDRZEJ HANASZ
Członek Organu Nadzoru
2002-08-22
2007-09-28
JANUSZ WOJCIESZEK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-22
2003-05-26
ZDZISŁAW SZKLARZ
Członek Organu Nadzoru
2003-05-26
2007-09-28
PIOTR DUSZAK
Członek Organu Nadzoru
2005-01-07
2007-09-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
MARIAN KOZŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-08-22
2006-10-31
2002-08-22
2006-10-31
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie