KRS 0000125780
NIP6443091950
REGON27786790000000
NazwaDOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDOS
Data rejestracji 05 sie 2002 (22 lata temu) 05 sie 2002
Data usunięcia 24 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JAŚMINOWA, 18A, KATOWICE, 40-622, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (45)
#2461Z PRODUKCJA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2513Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH #2821Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2941A PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2956 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2960 PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI #3310 PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH #3410 PRODUKCJA W ZAKRESIE PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO, W TYM PRZEMYSŁOWY MONTAŻ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #3550 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #518 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #551 USŁUGI HOTELARSKIE #552 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #553 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #554 BARY #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6340B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH WODNYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6412 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA PODMIOTÓW INNYCH NIŻ OPERATOR PUBLICZNY #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #9002 GOSPODAROWANIE ODPADAMI #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #342 PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #343 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #45 BUDOWNICTWO #501 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #502 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #503 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #504 SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARIA TARGOSZ
Beneficjent
JERZY BIEŃKOWSKI
reprezentant
JERZY BIEŃKOWSKI
Beneficjent
KAZIMIERZ JAN BIEŃKOWSKI
Wspólnik
2002-08-05
2003-02-06
184 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 184.000,-ZŁ
JERZY ANTONI BIEŃKOWSKI
Wspólnik
2003-02-06
2022-08-24
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000,00 ZŁ
MARIA DANUTA BIEŃKOWSKA
Wspólnik
2007-02-01
2007-10-05
220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 220.000,00 ZŁ
MARIA TARGOSZ
Wspólnik
2007-10-05
2022-08-24
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.000,00 ZŁ
JERZY ANTONI BIEŃKOWSKI
Prokurent
2003-11-27
2016-11-30
SAMOISTNA
JERZY ANTONI BIEŃKOWSKI
Likwidator
2021-05-21
2022-08-24
KAZIMIERZ JAN BIEŃKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-05
2003-11-27
JERZY ANTONI BIEŃKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-05
2003-11-27
MAŁGORZATA BEATA SZCZEPANIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-05
2007-02-01
MAREK ANTONI GRONEK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-27
2007-02-01
KATARZYNA HARASIM
Członek Organu Nadzoru
2003-11-27
2007-02-01
MARIA TARGOSZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JERZY BIEŃKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARÓWNO W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM ŻE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO RÓWNIEŻ DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, EWENTUALNIE CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z USTANOWIONYM PROKURENTEM ORAZ W PRZYPADKU WIĘKSZEJ LICZBY PROKURENTÓW DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
GRAŻYNA KOSAŁKA
PREZES ZARZĄDU
2002-08-05
2003-04-07
IWONA BEATA MATUSIK
PREZES ZARZĄDU
2003-04-07
2003-11-27
KAZIMIERZ JAN BIEŃKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-11-27
2007-02-01
JANUSZ HENRYK HUPKA
PREZES ZARZĄDU
2007-02-01
2007-06-26
SŁAWOMIR JÓZEF KWIEK
PREZES ZARZĄDU
2007-06-26
2008-03-13
ADRIAN PRZYBYŁA
PREZES ZARZĄDU
2008-03-13
2014-11-06
KRZYSZTOF ADAM SCHLIFKA
PREZES ZARZĄDU
2016-11-30
2019-01-16
JERZY ANTONI BIEŃKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-01-16
2021-05-21
2002-08-05
2021-05-21
DOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-08-05
2003-11-27
LENARTOWICZA, 104, SOSNOWIEC, 41-219, SOSNOWIEC, POLSKA
2003-11-27
2007-02-01
JABŁONIOWA, 2A, SOSNOWIEC, 41-214, SOSNOWIEC, POLSKA
2007-02-01
2011-08-19
GRANICZNA, 29, KATOWICE, 40-956, KATOWICE, POLSKA
2011-08-19
2019-03-05
-, -, KATOWICE, -, -, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie