KRS 0000125618
Nazwa"ELEKTROCARBON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaELEKTROCARBON
Data rejestracji 28 sie 2002 (22 lata temu) 28 sie 2002
Data usunięcia 19 gru 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABRYCZNA, 28, TARNOWSKIE GÓRY, 42-600, TARNOWSKIE GÓRY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 106500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#3110A PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3120A PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #2940A PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄTADEUSZ BRZOZOWSKI
Likwidator
2004-09-16
2005-12-19
ALFRED HENRYK CZAJA
Likwidator
2004-09-16
2005-12-19
PIOTR HENRYK JASIOK
Likwidator
2004-09-16
2005-12-19
KRYSTIAN IRENEUSZ CIOSEK
Likwidator
2004-09-16
2005-12-19
KLEMENS JAN DZIEDZIC
Członek Organu Nadzoru
2002-08-28
2005-12-19
RUFIN KLYTA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-28
2005-12-19
ANIELA GABRIELA PRZYBYCIN HANYSEK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-28
2005-12-19
ANDRZEJ SNOPEK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-28
2005-12-19
ELŻBIETA BARBARA UTRACKA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-28
2003-04-11
URSZULA BRYGIDA WĘGIEREK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-28
2003-04-11
JAN ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-28
2005-12-19
ANDRZEJ MICHAŁ PIECHOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-11
2005-12-19
JERZY LUDWIK KOJ
Członek Organu Nadzoru
2003-04-11
2005-12-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SA UPOWAŻNIENI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
CZESŁAW MAZUR
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-28
2003-04-11
TADEUSZ BRZOZOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-28
2004-09-16
EUGENIA ANIELA CHRZĄSZCZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-28
2003-04-11
KRYSTIAN IRENEUSZ CIOSEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-28
2004-09-16
ZDZISŁAW PISULA
CZŁONEK ZRZĄDU
2002-08-28
2003-04-11
ALFRED HENRYK CZAJA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-28
2004-09-16
PIOTR JASIOK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-28
2004-09-16
2002-08-28
2004-09-16
"ELEKTROCARBON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie