KRS 0000125483
NIP5420201340
REGON00140533100000
Nazwa"DOMUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDOMUS
Data rejestracji 14 sie 2002 (22 lata temu) 14 sie 2002
Data usunięcia 11 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HANDLOWA, 5, BIAŁYSTOK, 15-399, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 104600,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5420201340
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sie 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOMIKOŁAJ SKROCKI
reprezentant
GABRIELA SADOWSKA
Beneficjent
GABRIELA SADOWSKA
Wspólnik
2002-08-14
2022-02-11
400 (CZTERYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
HELENA TROFIMCZUK
Wspólnik
2002-08-14
2022-02-11
300(TRZYSTA) UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15000(PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MIKOŁAJ SKROCKI
Likwidator
2021-05-20
2022-02-11
GABRIELA SADOWSKA
Likwidator
2021-05-20
2022-02-11
GABRIELA SADOWSKA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
GABRIELA SADOWSKA
DYREKTOR
2002-08-14
2021-05-20
IRENA LITWINIENKO
ZASTĘPCA DYREKTORA
2002-08-14
2007-06-22
MIKOŁAJ SKROCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-22
2021-05-20
2002-08-14
2021-05-20
"DOMUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-08-14
2015-09-16
AL. PIŁSUDSKIEGO, 6, BIAŁYSTOK, 15-445, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie