KRS 0000125342
NIP6151003436
REGON23024151800000
Nazwa"POLFARMER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLFARMER
Data rejestracji 01 sie 2002 (22 lata temu) 01 sie 2002
Data usunięcia 07 paź 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 23, JERZMANKI, 59-900, ZGORZELEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #0121Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA #0123Z CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ #0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA #1571Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACHSTANISŁAW ZIELEŃ
Wspólnik
2002-08-01
2015-11-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH).
WŁADYSŁAW KŁYZA
Wspólnik
2002-08-01
2015-11-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH).
Wspólnik
2015-11-27
2016-10-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
08121114200000
WŁADYSŁAW KŁYZA
Prokurent
2015-11-27
2016-10-07
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA JEŻELI WARTOŚĆ PRAWA BĘDĄCEGO NASTĘPSTWEM OŚWIADCZENIA WOLI PRZEWYŻSZA 300 % KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI DO SKUTECZNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA
STANISŁAW ZIELEŃ
PREZES ZARZĄDU
2002-08-01
2015-11-27
WŁADYSŁAW KŁYZA
VICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-01
2015-11-27
ZBIGNIEW PAWEŁ NYCZKOWIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-11-27
2016-10-07
JAROSŁAW STANISŁAW FRANKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-11-27
2016-10-07
2002-08-01
2016-10-07
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-08-01
2016-10-07
"POLFARMER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-08-01
2016-10-07
23, JERZMANKI, 59-900, ZGORZELEC, POLSKA
2015-11-27
2016-10-07
0111Z - UPRAWA ZBÓŻ
2015-11-27
2016-10-07
0111C - UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2015-11-27
2016-10-07
0121Z - CHÓW I HODOWLA BYDŁA
2015-11-27
2016-10-07
0123Z - CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ
2015-11-27
2016-10-07
0130Z - UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)
2015-11-27
2016-10-07
0141A - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI
2015-11-27
2016-10-07
0142Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ
2015-11-27
2016-10-07
1571Z - PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH I RYB
2015-11-27
2016-10-07
5139Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
2015-11-27
2016-10-07
6312C - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie