KRS 0000125209
REGON65149691300000
Nazwa"MISTRAL-DRUK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMISTRAL-DRUK
Data rejestracji 30 lip 2002 (22 lata temu) 30 lip 2002
Data usunięcia 28 gru 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 111, HERMANOWICE, 37-733, PIKULICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 90000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2224Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2122Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH #2123Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #2125Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓWROBERT ŚLIWA
Likwidator
2004-07-01
2009-12-28
TERESA PAŁKA
Likwidator
2004-07-01
2009-12-28
STANISŁAW PRZYBYŁOWICZ
Likwidator
2004-07-01
2009-12-28
ROBERT PIOTR ŚLIWA
Wspólnik
2002-07-30
2009-12-28
60 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 30.000ZŁ
AGNIESZKA KLUSZCZYŃSKA
Wspólnik
2002-07-30
2002-11-12
40 UDZIAŁÓW WARTOŚCI 20.000 ZŁ.
STANISŁAW PRZYBYŁOWICZ
Wspólnik
2002-07-30
2009-12-28
60 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 30.000ZŁ
TERESA PAŁKA
Wspólnik
2003-11-27
2009-12-28
60 (SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZAKRESIE SPRAW NIE PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB USTANOWIONY PROKURENT. W TYM SAMYM ZAKRESIE ZARZĄD MOŻE ROZPORZĄDZAĆ PRAWAMI LUB ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PIĘCIOKROTNIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ WARTOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I NIE WYMAGA TO UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW.
ROBERT PIOTR ŚLIWA
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-30
2004-07-01
STANISŁAW PRZYBYŁOWICZ
DYREKTOR D/S PRODUKCJI I MARKETINGU - CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-30
2004-07-01
AGNIESZKA KLUSZCZYŃSKA
DYREKTOR D/S MARKETINGU - CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-30
2002-11-12
TERESA PAŁKA
DYREKTOR DS LOGISTYKI
2003-11-27
2004-07-01
2002-07-30
2004-07-01
"MISTRAL-DRUK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie