KRS 0000124966
NIP8171067788
REGON69039923000000
Nazwa"HALA TARGOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHALA TARGOWA
Data rejestracji 29 lip 2002 (22 lata temu) 29 lip 2002
Data usunięcia 31 sty 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOLNOŚCI, 23 A, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4600,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUMARIUSZ TWARDY
Wspólnik
2002-07-29
2004-10-25
1 /JEDEN/ UDZIAŁ WARTOŚCI 100.00 /STO/ ZŁOTYCH
MIECZYSŁAW BAGNIUK
Wspólnik
2002-07-29
2004-10-25
1 /JEDEN/ UDZIAŁ WARTOŚCI 100.00 /STO/ ZŁOTYCH
HELENA DUL
Wspólnik
2002-07-29
2004-10-25
1 /JEDEN/ UDZIAŁ WARTOŚCI 100.00 /STO/ ZŁOTYCH
EMILIA BAJOR
Wspólnik
2002-07-29
2004-10-25
1 /JEDEN/ UDZIAŁ WARTOŚCI 100.00 /STO/ ZŁOTYCH
ZBIGNIEW WITKOWSKI
Wspólnik
2002-07-29
2004-10-25
1 /JEDEN/ UDZIAŁ WARTOŚCI 100.00 /STO/ ZŁOTYCH
HELENA MISIAK
Wspólnik
2002-07-29
2004-10-25
1 /JEDEN/ UDZIAŁ WARTOŚCI 100.00 /STO/ ZŁOTYCH
MARIA CHROBAK
Wspólnik
2002-07-29
2004-10-25
1 /JEDEN/ UDZIAŁ WARTOŚCI 100.00 /STO/ ZŁOTYCH
MACIEJ CZUDA
Wspólnik
2002-07-29
2004-10-25
1 /JEDEN/ UDZIAŁ WARTOŚCI 100.00 /STO/ ZŁOTYCH
ROBERT CZOP
Wspólnik
2002-07-29
2004-10-25
1 /JEDEN/ UDZIAŁ WARTOŚCI 100.00 /STO/ ZŁOTYCH
ZBIGNIEW SWITEK
Wspólnik
2002-07-29
2004-10-25
1 /JEDEN/ UDZIAŁ WARTOŚCI 100.00 /STO/ ZŁOTYCH
MAREK PODESEK
Likwidator
2008-03-13
2012-01-31
STANISŁAW DUL
Likwidator
2008-03-13
2012-01-31
STANISŁAW SZTUKA
Likwidator
2008-03-13
2012-01-31
JAN RUSEK
Członek Organu Nadzoru
2005-03-10
2012-01-31
STANISŁAWA ROSA
Członek Organu Nadzoru
2005-03-10
2012-01-31
TERESA MARIA SZEWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2005-03-10
2012-01-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM: WEKSLI, CZEKÓW I INNYCH DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM SPÓŁKI.
STANISŁAW SZTUKA
PREZES ZARZĄDU
2002-07-29
2008-03-13
MAREK PODESEK
WICE PREZES ZARZĄDU
2002-07-29
2008-03-13
ZBIGNIEW PIETRZYK
WICE PREZES ZARZĄDU
2002-07-29
2005-03-10
STANISŁAW DUL
V-CE PREZES ZARZĄDU
2005-03-10
2008-03-13
2002-07-29
2008-03-13
"HALA TARGOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie