KRS 0000124946
NIP6221008411
REGON25049229700000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE "DROGBUD-OSTRÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE "DROGBUD-OSTRÓW"
Data rejestracji 30 lip 2002 (22 lata temu) 30 lip 2002
Data usunięcia 26 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZYMIEJSKA, 9, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 130000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2364Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCHMIROSŁAW PRZEWOŹNY
Wspólnik
2002-07-30
2017-07-26
108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.040,00 ZŁ
TADEUSZ WŁADYSŁAW DYPCZYŃSKI
Wspólnik
2002-07-30
2017-07-26
108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.040,00 ZŁ
ZDZISŁAW MARIAN KLUCZYK
Wspólnik
2002-07-30
2017-07-26
108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.040,00 ZŁ
ROMAN ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI
Wspólnik
2002-07-30
2017-07-26
108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.040,00 ZŁ
PAWEŁ URBAŃSKI
Wspólnik
2002-07-30
2016-04-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00 ZŁ
Wspólnik
2016-04-21
2017-07-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000,00 ZŁ
41035232200000
LECH DAŃCZAK
Likwidator
2016-03-18
2017-07-26
TADEUSZ WŁADYSŁAW DYPCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-30
2017-07-26
ZDZISŁAW MARIAN KLUCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-30
2003-07-21
ROBERT TOMASZ STACHOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-30
2003-07-21
ROMAN ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-21
2017-07-26
MIROSŁAW PRZEWOŹNY
Członek Organu Nadzoru
2003-07-21
2011-06-28
ZYGMUNT JÓZEF KONIECZNY
Członek Organu Nadzoru
2011-06-28
2015-06-26
WOJCIECH GOŚCINIAK
Członek Organu Nadzoru
2015-06-26
2017-07-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
ROMAN ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI
CZŁONEK
2002-07-30
2003-07-21
LECH ANTONI DAŃCZAK
CZŁONEK
2002-07-30
2013-08-14
PAWEŁ URBAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI
2003-07-21
2013-08-14
PAWEŁ URBAŃSKI
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI
2013-08-14
2016-03-18
ROBERT TOMASZ STACHOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-21
2016-03-18
MARCIN GOŚCINIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-14
2016-03-18
MIROSŁAW PRZEWOŹNY
PREZES
2002-07-30
2003-07-21
2002-07-30
2016-03-18
PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE "DROGBUD-OSTRÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie