KRS 0000124665
REGON51065457000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "KORTUS" W OLSZTYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "KORTUS" W OLSZTYNIE
Data rejestracji 26 lip 2002 (22 lata temu) 26 lip 2002
Data usunięcia 25 lut 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HEWELIUSZA, 12, OLSZTYN, 10-723, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMIWspólnik
2002-07-26
2004-02-25
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000 ZŁOTYCH
51051228300000
JAN CZERSKI
Prokurent
2002-07-26
2002-09-11
PROKURA SAMOISTNA
KAZIMIERZ RODEK
Likwidator
2002-09-11
2004-02-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KAZIMIERZ RODEK
PREZES ZARZĄDU
2002-07-26
2002-09-11
BOLESŁAW WINCENTY PILAREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-07-26
2002-09-11
JAN KOPYTOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-26
2002-09-11
2002-07-26
2002-09-11
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "KORTUS" W OLSZTYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie