KRS 0000124608
NIP6422734555
REGON27761492500000
Nazwa"ŁĄCZNOŚĆ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIWIDACJI
Krótka nazwa"ŁĄCZNOŚĆ" W LIWIDACJI
Data rejestracji 26 lip 2002 (22 lata temu) 26 lip 2002
Data usunięcia 27 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RUDZKA, 47, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1363000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (29)
#1822B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA #1824Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #1822A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA #1821Z PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #7440Z REKLAMA #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5122Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #5116Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #4544A MALOWANIE #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #8512Z USŁUGI LEKARSKIE Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z ORZECZNICTWEM LEKARSKIM. #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5115Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #5154. SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #7450. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY #5132. SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5133Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #5136Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5137Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMUBOGDAN STEFAN MYŚLIWIEC
Wspólnik
2005-02-22
2016-12-27
295 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 147.500,00ZŁ
GRZEGORZ ANTONI SZYSZKA
Wspólnik
2005-02-22
2016-12-27
1163 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 581.500,00ZŁ
JAN BEDNARZ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-26
2005-01-24
JADWIGA MAŁGORZATA BUCHTA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-26
2005-01-24
JOANNA DOROTA CZEMPIEL
Członek Organu Nadzoru
2002-07-26
2005-01-24
WERONIKA KLARA PAŁKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-26
2005-01-24
IRENA MAGDALENA STANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-26
2005-01-24
BARBARA PIERCHAŁA
Członek Organu Nadzoru
2005-01-24
2005-10-21
GRZEGORZ ANTONI SZYSZKA
Członek Organu Nadzoru
2005-10-21
2014-06-05
MIROSŁAW PERLITIUS
Członek Organu Nadzoru
2005-10-21
2006-03-21
KRZYSZTOF SIKORA
Członek Organu Nadzoru
2006-03-21
2006-12-22
JANUSZ DIONIZY GIERUCKI
Członek Organu Nadzoru
2006-03-21
2006-12-22
JERZY KAZIMIERZ WALUŚ
Likwidator
2006-10-25
2016-12-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU JEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI WIĘCEJ NIŻ JEDNA OSOBA. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.
BOGDAN STEFAN MYŚLIWIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-26
2002-12-16
BOGDAN STEFAN MYŚLIWIEC
PREZES ZARZĄDU
2002-12-16
2005-12-06
AGNIESZKA TERESA PLUCIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-26
2005-12-06
GRZEGORZ ANTONI SZYSZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-26
2005-10-21
EDWARD LIZAK
PREZES ZARZĄDU
2005-12-06
2006-02-09
GABRIELA DRANCISZKA DUDEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-06
2005-12-15
JERZY KAZIMIERZ WALUŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-06
2005-12-15
JERZY KAZIMIERZ WALUŚ
PREZES ZARZĄDU
2006-02-09
2006-03-21
KRZYSZTOF JAN SZMANDRA
PREZES ZARZĄDU
2006-03-21
2006-10-25
2002-07-26
2006-10-25
"ŁĄCZNOŚĆ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie