KRS 0000124424
NIP6870004396
REGON00044033100000
NazwaOKREGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SANOKU. SPÓŁDZIELNIA UŻYWA NAZWY SKRÓCONEJ "OSM SANOK"
Krótka nazwaOKREGOWA MLECZARSKA W SANOKU. UŻYWA NAZWY SKRÓCONEJ "OSM SANOK"
Data rejestracji 24 lip 2002 (22 lata temu) 24 lip 2002
Data usunięcia 09 kwi 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PRZEMYSKA, 22, SANOK, 38-500, SANOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW #1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWMAŁGORZATA SZCZUTKO
Członek Organu Nadzoru
2002-07-24
2006-07-25
JERZY OLBRYCHT
Członek Organu Nadzoru
2002-07-24
2014-04-09
FRANCISZEK SOBKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-24
2014-04-09
ANTONI FERENC
Członek Organu Nadzoru
2002-07-24
2002-09-06
JAN PELCZAR
Członek Organu Nadzoru
2002-07-24
2007-08-02
TADEUSZ OWSIANIK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-24
2012-06-20
JAN WACŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-24
2014-04-09
ANTONI MICHNOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-24
2006-07-25
TADEUSZ RÓŻOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-24
2006-07-25
WOJCIECH RYSZ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-24
2010-07-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZADU I OSOBA PRZEZ ZARZAD DO TEGO UPOWAŻNIONA/PEŁNOMOCNIK/. 2. OŚWIADCZENIA O KTÓRYCH MOWA W UST.1, SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY. 3. OŚWIADCZENIA SKIEROWANE DO SPÓŁDZIELNI, A ZŁOŻONE W JEJ LOKALU PISEMNIE JEDNEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKOWI, MAJĄ SKUTEK PRAWNY WZGLĘDEM SPÓŁDZIELNI.
KONRAD KWIATKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-07-24
2003-05-28
ZOFIA BĄK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-28
2010-08-24
ZOFIA BĄK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-08-24
2014-04-09
WIESŁAW JANOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-07-24
2003-05-28
WIESŁAW JANOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-05-28
2011-06-21
ANTONI JAKLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-24
2003-05-28
ANTONI JAKLIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-05-28
2011-06-21
ANTONI JAKLIK
PREZES ZARZĄDU
2011-06-21
2014-04-09
TADEUSZ OWSIANIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-06-20
2014-04-09
TADEUSZ OWSIANIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-21
2012-06-20
2002-07-24
2011-07-19
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SANOKU
2011-07-19
2013-06-17
OKREGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SANOKU. SPÓŁDZIELNIA UŻYWA NAZWY SKRÓCONEJ "OSM SANOK"
2002-07-24
2002-09-06
PRZEMYSŁOWA, 22, SANOK, 38-500, SANOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie