KRS 0000124352
NIP9521897500
REGON01750731000000
Nazwa"KASEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKASEN
Data rejestracji 29 lip 2002 (22 lata temu) 29 lip 2002
Data usunięcia 28 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JODŁOWA, 28, WARSZAWA, 05-077, WESOŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9521897500
data rejestracji 01 kwi 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 paź 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #181 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMIADAM WILHELM SZKULTECKI
Wspólnik
2002-07-29
2021-10-28
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁOTYCH
MIROSŁAW STANISŁAW SZKULTECKI
Wspólnik
2002-07-29
2012-01-27
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6000 ZŁ
ROSA MARIA GUARDIOLA
Wspólnik
2002-07-29
2012-01-27
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK JEDNOOSOBOWO.
ADAM WILHELM SZKULTECKI
PREZES ZARZĄDU
2002-07-29
2021-10-28
MAŁGORZATA EWA PRZYBYŁOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-29
2012-01-27
2002-07-29
2012-01-27
JODŁOWA, 28, WESOŁA, 05-077, WESOŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie