KRS 0000124282
NIP1132057523
REGON01307610200000
NazwaVARI MANAGMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVARI MANAGMENT COMPANY
Data rejestracji 26 lip 2002 (22 lata temu) 26 lip 2002
Data usunięcia 24 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NASIELSKA, 44, WARSZAWA, 04-342, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#2522Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #6521Z LEASING FINANSOWY #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOKRZYSZTOF MIKOŁAJ BŁAJSZCZAK
Wspólnik
2002-07-26
2005-10-06
1587 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 158.700 ZŁOTYCH
RAFAŁ KOSZELAK
Wspólnik
2002-07-26
2022-05-24
413 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 41.300,00 ZŁ.
MAREK WIKLAŃSKI
Wspólnik
2002-07-26
2003-10-23
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.
RYSZARD SYLWESTER ZIELIŃSKI
Wspólnik
2005-10-06
2022-05-24
1587 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 158700 ZŁ.
Wspólnik
2005-10-06
2022-05-24
413 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41300 ZŁ.
00810572100000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO; - JEŻELI ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY LUB TRZYOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEDNOOSOBOWO, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM;
KRZYSZTOF MIKOŁAJ BŁAJSZCZAK
PREZES ZARZĄDU
2002-07-26
2004-09-22
ZBIGNIEW BANASZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2004-09-22
2005-10-06
RYSZARD SYLWESTER ZIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-10-06
2021-07-09
2002-07-26
2004-12-08
FLORIAŃSKA, 8, WARSZAWA, 03-707, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie